Maires de Valloire
- Annuaire Mairie /
- Auvergne-Rhône-Alpes /
- Savoie /
- CC Maurienne-Galibier /
- Valloire /
- Anciens maires
Afin de pouvoir retrouver facilement le nom des maires successifs et conserver une trace de l'histoire politique de la commune, nous vous proposons un historique compilant le nom et les dates de mandats de tous les élus connus qui ont dirigé la mairie de Valloire depuis la Révolution.
Pour plus de renseignements sur l'élection du maire, merci de vous rendre sur la page des élections municipales et de visister la page des élections municipales à Valloire.
Liste des maires de Valloire
Période du mandat | Maire de Valloire |
---|---|
Depuis mars 2014 | M. Jean-Pierre ROUGEAUX |
Élu en 2008 | M. Christian GRANGE |
Du 24 mars 2001 à 2008 | M. Gérard VUILLERMET |
Du 20 mars 1983 au 24 mars 2001 | M. Cyrille ROL |
Du 27 mars 1977 au 20 mars 1983 | M. Adrien SAVOYE |
Du 28 mars 1971 au 27 mars 1977 | M. Jean Baptiste MAGNIN |
Du 11 octobre 1968 au 28 mars 1971 | M. Cyrille ROL |
Du 17 juillet 1966 au 11 octobre 1968 | M. Pierre PHILIPPE |
Du 21 mars 1965 au 17 juillet 1966 | M. Jean MAGNIN |
Du 24 janvier 1949 au 21 mars 1965 | M. Emile GRANGE |
Du 2 octobre 1947 au 18 janvier 1949 | M. Jean Généreux MICHELLAND |
Du 7 septembre 1944 au 2 octobre 1947 | M. Alexandre MARTIN |
Du 20 juin 1943 au 7 septembre 1944 | M. Jean Généreux MICHELLAND |
Du 20 mars 1943 au 20 juin 1943 | M. Etienne Jean Baptiste FALCOZ |
Du 6 février 1938 au 20 mars 1943 | M. Jean Généreux MICHELLAND |
Du 24 septembre 1933 au 6 février 1938 | M. Jean MAGNIN |
Du 17 mai 1925 au 24 septembre 1933 | M. Nicolas POMMIER |
De mai 1908 à mai 1925 | M. Jean-Nicolas GIRAUD |
De mai 1896 à mai 1908 | Vincent Alexis MAGNIN |
De mai 1886 à mai 1896 | M. Cyrille GIRAUD |
De mai 1884 à mai 1886 | Cyrille Jean Baptiste GALLICE |
De octobre 1879 à mai 1884 | M. Nicolas Jean Baptiste MAGNIN |
De octobre 1876 à octobre 1879 | Bonaventure MAGNIN |
De mai 1871 à octobre 1876 | M. Cyprien MAGNIN |
De novembre 1870 à mai 1871 | M. Jean Antoine GIRAUD |
De septembre 1865 à novembre 1870 | M. Nicolas Jean Baptiste MAGNIN |
De avril 1860 à septembre 1865 | M. Jean-Antoine GIRAUD |
Les maires sur les autres communes
La page des anciens maires de Valloire
La présente page des anciens maires de Valloire sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le jeudi 21 avril 2022 à 14:30.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :